Hanes ariannol LIONS CLUB OF FARNHAM CHARITY TRUST FUND

Rhif yr elusen: 290242
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2017 30/06/2018 30/06/2019 30/06/2020 30/06/2021
Cyfanswm Incwm Gros £84.85k £134.96k £102.79k £108.73k £34.39k
Cyfanswm gwariant £85.17k £113.23k £133.81k £70.35k £51.05k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £0 N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £0 N/A N/A N/A N/A