Hanes ariannol APOLLO YOUTH CLUB

Rhif yr elusen: 290271
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (30 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £58.48k £53.08k £61.21k £65.69k £71.34k
Cyfanswm gwariant £62.99k £46.90k £56.08k £64.22k £82.32k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £16.65k £3.54k N/A N/A