ymddiriedolwyr MARKFIELD BEAM ENGINE AND MUSEUM
Rhif yr elusen: 290486
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barbara Joan Blake | Ymddiriedolwr | 09 February 2023 |
|
|
||||
Emma Stell | Ymddiriedolwr | 08 August 2020 |
|
|
||||
Abdullah Seba | Ymddiriedolwr | 20 October 2019 |
|
|||||
Andrew Lewis | Ymddiriedolwr | 16 September 2018 |
|
|||||
Ian Mclauglin | Ymddiriedolwr | 24 November 2013 |
|
|
||||
Alan Elliott | Ymddiriedolwr | 31 October 2013 |
|
|
||||
DAVID RONALD STANLEY CRACKNELL | Ymddiriedolwr | 02 May 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.