THE PANASONIC TRUST FOR THE FURTHER EDUCATION AND TRAINING OF ENGINEERS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Trust is currently funding a regional programme in the Welsh Valleys that provides engineering-focused enhancement and enrichment opportunities for students and teachers in secondary schools and Post-16 as well as a bursary programme to support students progressing on to vocational education. It's aim is to create a local STEM-skilled workforce capable of meeting the region's future needs.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Cymru A Lloegr
- Yr Alban
Llywodraethu
- 30 Tachwedd 1984: Cofrestrwyd
- THE PANASONIC TRUST (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carl Pocknell MBA, MSc | Cadeirydd | 04 June 2018 |
|
|
||||
Ellena Williams | Ymddiriedolwr | 10 May 2023 |
|
|
||||
Helen Walker | Ymddiriedolwr | 23 November 2022 |
|
|
||||
Adrian Driscoll | Ymddiriedolwr | 11 May 2022 |
|
|
||||
Mark Graham Vasey | Ymddiriedolwr | 28 September 2020 |
|
|
||||
Robert Morgan Blowers | Ymddiriedolwr | 28 September 2020 |
|
|
||||
DR JEAN VENABLES CBE FRENG | Ymddiriedolwr | 23 March 2016 |
|
|
||||
Peter Guthrie | Ymddiriedolwr | 23 March 2016 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £58.28k | £439.95k | £50.91k | £53.57k | £49.58k | |
|
Cyfanswm gwariant | £25.90k | £178.46k | £102.52k | £62.31k | £68.29k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 26 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 26 Tachwedd 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 11 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 11 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 14 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 14 Tachwedd 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 26 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 26 Tachwedd 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 27 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 27 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 30 OCTOBER 1984 AS AMENDED BY SCHEME DATED 25TH APRIL 2002 as amended on 17 Nov 2021
Gwrthrychau elusennol
FOR SUCH CHARITABLE PURPOSES CONNECTED WITH THE ADVANCEMENT OF EDUCATION AND TRAINING IN ENGINEERING GENERALLY AND IN PARTICULAR TO FOSTER AND PROMOTE FOR THE PUBLIC BENEFIT THE FURTHER EDUCATION AND RETRAINING OF ENGINEERS IN NEW TECHOLOGY AND MATERIALS AND IN CHANGES IN DEVELOPMENT IN ENGINEERING AND THEIR SEVERAL APPLICATIONS.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
22 Wentworth Close
Barnham
Bognor Regis
West Sussex
PO22 0HS
- Ffôn:
- 01243 943 059
- E-bost:
- DMYERS@CONSULTDARCY.CO.UK
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window