BRYN MAWR COLLEGE ALUMNAE ASSOCIATION-CLUB OF GREAT BRITAIN

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To advance education of students at Bryn Mawr College, by recruiting prospective students, raising funds for bursaries and promoting alumnae charitable activities.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2024
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 20 Rhagfyr 1984: Cofrestrwyd
- 21 Gorffennaf 2000: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
- 12 Mehefin 2014: Re-registered
- BRYN MAWR CLUB OF GREAT BRITAIN (Enw blaenorol)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suzan Miller | Ymddiriedolwr | 23 January 2024 |
|
|
||||
Elizabeth Mantilas | Ymddiriedolwr | 23 January 2024 |
|
|
||||
Severa Elizabeth Von Wentzel | Ymddiriedolwr | 25 January 2023 |
|
|
||||
Jill Concannon | Ymddiriedolwr | 06 May 2019 |
|
|
||||
Rachel Savage | Ymddiriedolwr | 25 February 2019 |
|
|
||||
Amy Higham | Ymddiriedolwr | 20 March 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | 05/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £37.58k | £27.00k | £15.12k | £5.64k | £5.43k | |
|
Cyfanswm gwariant | £42.93k | £29.08k | £11.65k | £9.74k | £5.18k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2024 | 05 Awst 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2023 | 24 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2022 | 30 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2021 | 03 Chwefror 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2021 | 03 Chwefror 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2020 | 31 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2020 | 31 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
RULES ADOPTED 19TH DECEMBER 1984 AS AMENDED 17TH NOVEMBER 1986 as amended on 16 Oct 2019
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE STUDENTS OF BRYN MAWR COLLEGE
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
99 Durlston Road
LONDON
London
Unknown
E5 8RP
- Ffôn:
- 07710505270
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window