Hanes ariannol LIONS CLUB OF LISKEARD CHARITABLE FUND

Rhif yr elusen: 290893
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £22.07k £1.26k £18.77k £17.09k £17.48k
Cyfanswm gwariant £18.81k £3.29k £17.01k £16.66k £19.11k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £1.20k N/A N/A