Hanes ariannol THE BRITISH GYNAECOLOGICAL CANCER SOCIETY

Rhif yr elusen: 290959
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £334.44k £51.68k £219.00k £317.11k £329.58k
Cyfanswm gwariant £209.34k £77.23k £131.50k £250.68k £333.42k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A