Hanes ariannol CANTERBURY OAST TRUST

Rhif yr elusen: 291662
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £6.55m £6.89m £6.68m £6.61m £7.64m
Cyfanswm gwariant £6.54m £5.88m £6.52m £8.18m £8.35m
Incwm o gontractau'r llywodraeth £4.38m £4.55m £4.74m £4.66m £4.37m
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £495.40k £214.46k £20.37k N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £572.30k £432.82k £476.81k £384.80k £684.48k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £5.97m £5.12m £6.15m £6.18m £6.93m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £2.37k £2.90k £923 £4.30k £13.41k
Incwm - Arall £0 £1.33m £61.00k £39.62k £15.35k
Incwm - Cymynroddion £150.83k £20.02k £15.00k £75.00k £266.97k
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £6.49m £5.82m £6.45m £8.10m £8.31m
Gwariant - Ar godi arian £44.41k £51.60k £60.92k £71.91k £34.91k
Gwariant - Llywodraethu £65.57k £64.21k £62.06k £74.95k £81.03k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £7.34k £5.52k £5.24k £8.76k £1.15k