Hanes ariannol CREATIVE KERNOW LIMITED

Rhif yr elusen: 292138
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (56 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £1.94m £2.49m £3.19m £3.68m £3.07m
Cyfanswm gwariant £1.96m £2.31m £3.03m £3.13m £3.15m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £1.20m £1.76m £495.41k £423.59k £1.70m
Incwm o roddion a chymynroddion £1.26m £1.78m £2.24m £2.00m £1.75m
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £572.34k £678.65k £739.31k £963.72k £1.08m
Incwm - Weithgareddau elusennol £111.12k £21.77k £140.42k £95.96k £73.82k
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £1.43k £1.37k £1.30k £5.22k £17.19k
Incwm - Arall £0 £0 £0 £606.04k £151.13k
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £1.32m £1.62m £2.34m £2.26m £2.04m
Gwariant - Ar godi arian £0 £689.58k £696.44k £872.09k £1.11m
Gwariant - Llywodraethu £0 £12.02k £14.77k £35.20k £25.36k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £644.05k £0 £0 £0 £0