Hanes ariannol GLASTONBURY AND STREET LIONS CLUB TRUST FUND
Rhif yr elusen: 292731
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2014 | 30/06/2015 | 30/06/2016 | 30/06/2017 | 30/06/2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £17.74k | £14.20k | £15.17k | £9.40k | £10.38k | |
|
Cyfanswm gwariant | £20.65k | £13.31k | £12.23k | £10.22k | £7.94k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £150 | £150 | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.