Hanes ariannol EUREKA THE NATIONAL CHILDREN'S MUSEUM
Rhif yr elusen: 292758
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.25m | £4.56m | £3.58m | £8.80m | £7.85m | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.50m | £4.51m | £3.57m | £2.57m | £3.87m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £308.00k | N/A | £663.56k | £391.98k | £6.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £815.00k | £794.02k | £1.31m | £6.52m | £4.43m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £1.63m | £1.80m | £794.55k | £715.49k | £1.27m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.79m | £1.95m | £845.58k | £1.24m | £2.02m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £9.77k | £12.86k | £10.43k | £4.21k | £26.63k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £617.38k | £329.59k | £105.29k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.44m | £3.35m | £2.70m | £2.16m | £3.16m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £44.65k | £41.21k | £34.05k | £33.37k | £28.54k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £1.06m | £1.16m | £869.42k | £400.33k | £705.32k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.