SHREE KUTCH SATSANG SWAMINARAYAN TEMPLE - SOUTH EAST LONDON

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To advance and proliferate the Hindu faith in accordance with the principles and teachings of Lord Swaminarayan as delineated in the Sampraday scriptures
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

22 Ymddiriedolwyr
130 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Gweithgareddau Crefyddol
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Llundain Fwyaf
Llywodraethu
- 31 Hydref 1985: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
22 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parbat Shivji Kerai | Cadeirydd | 05 February 2022 |
|
|
||||
Arvind Shamji Bhanderi | Ymddiriedolwr | 01 June 2024 |
|
|
||||
Dinesh Harish Hirani | Ymddiriedolwr | 01 June 2024 |
|
|
||||
Vijay Teja | Ymddiriedolwr | 01 June 2024 |
|
|
||||
Bhavesh Shamji Varsani | Ymddiriedolwr | 01 June 2024 |
|
|
||||
Mavji Devji Kerai | Ymddiriedolwr | 05 February 2022 |
|
|
||||
Jignesh Parbat Hirani | Ymddiriedolwr | 05 February 2022 |
|
|
||||
PARBAT PREMJI RUDA | Ymddiriedolwr | 05 February 2022 |
|
|||||
Dhanji Mavji Kerai | Ymddiriedolwr | 05 February 2022 |
|
|
||||
Nilesh Bhimji Pindoria | Ymddiriedolwr | 05 February 2022 |
|
|
||||
Harish Dhanji Hirani | Ymddiriedolwr | 05 February 2022 |
|
|
||||
Vinay Parbat Kerai | Ymddiriedolwr | 05 February 2022 |
|
|
||||
Sunil Assani | Ymddiriedolwr | 05 February 2022 |
|
|
||||
Haresh Vekariya | Ymddiriedolwr | 05 February 2022 |
|
|
||||
Jayantilal Kerai | Ymddiriedolwr | 16 March 2019 |
|
|
||||
Hirji Premji Patel | Ymddiriedolwr | 16 March 2019 |
|
|
||||
DHANJI KANJI | Ymddiriedolwr | 16 March 2019 |
|
|
||||
Hirji Kanji Bhudia | Ymddiriedolwr | 16 March 2019 |
|
|
||||
PREMJI BHIMJI MANJI | Ymddiriedolwr | 16 March 2019 |
|
|
||||
Khushal Parbat Ruda | Ymddiriedolwr | 16 March 2019 |
|
|
||||
Ramji Premji Patel | Ymddiriedolwr | 16 March 2019 |
|
|
||||
Jayant Parbat Hirani | Ymddiriedolwr | 16 March 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £240.29k | £123.68k | £236.88k | £389.92k | £362.49k | |
|
Cyfanswm gwariant | £179.54k | £119.34k | £178.86k | £246.04k | £263.89k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 07 Mai 2025 | 96 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 07 Mai 2025 | 96 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 28 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 28 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 17 Mawrth 2023 | 45 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 17 Mawrth 2023 | 45 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 18 Mawrth 2022 | 46 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 18 Mawrth 2022 | 46 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 18 Mawrth 2022 | 411 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 18 Mawrth 2022 | 411 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 08/09/1985 AS AMENDED ON 06/11/1998 AS AMENDED ON 01/02/2014 as amended on 23 Jan 2025
Gwrthrychau elusennol
1. TO PROMOTE THE HINDU FAITH IN ACCORDANCE WITH THE PRINCIPLES AND FAITHS OF LORD SWAMINARAYAN AND TO ADVANCE THE RELIGIOUS EDUCATION OF THE PUBLIC IN SUCH PRINCIPLES. 2. TO RELIEVE THE AGED THE POOR THE SICK AND THE DISABLED.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
St Margarets Grove
LONDON
Plumstead
SE18 7RL
- Ffôn:
- 02088540823
- E-bost:
- admin@sksswoolwich.org
- Gwefan:
-
sksswoolwich.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window