Hanes ariannol The Food Museum
Rhif yr elusen: 293033
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £795.53k | £1.07m | £796.54k | £1.63m | £1.33m | |
|
Cyfanswm gwariant | £634.59k | £732.71k | £682.18k | £1.41m | £1.31m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £426.08k | £167.30k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £273.50k | £272.50k | £127.51k | £443.26k | £496.23k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £569.44k | £855.48k | £692.35k | £1.34m | £957.11k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £146.29k | £131.95k | £44.70k | £179.86k | £328.26k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £57.06k | £72.54k | £38.44k | £61.58k | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £96 | £383 | £51 | £1 | £140 | |
|
Incwm - Arall | £22.65k | £12.38k | £21.00k | £44.08k | £46.64k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £559.05k | £649.11k | £637.07k | £1.31m | £1.17m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £67.55k | £73.49k | £39.03k | £92.61k | £139.62k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £4.81k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £7.99k | £10.12k | £6.07k | £10.58k | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.