Hanes ariannol THE UNITED KINGDOM ALLIANCE
Rhif yr elusen: 293067
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2006 | 30/06/2007 | 30/06/2008 | 30/06/2009 | 30/06/2010 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.24k | £4.07k | £4.59k | £2.52k | £331 | |
|
Cyfanswm gwariant | £7.69k | £5.51k | £5.16k | £4.25k | £10.07k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.