Hanes ariannol NEW FOREST COMMUNITY CHURCH

Rhif yr elusen: 293350
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2006 31/03/2007 31/03/2008 31/03/2009 31/03/2010
Cyfanswm Incwm Gros £81.46k £78.86k £84.55k £91.61k £112.21k
Cyfanswm gwariant £87.56k £91.41k £66.04k £84.41k £103.97k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A