Hanes ariannol E L M V SHADWELL BASIN PROJECT

Rhif yr elusen: 293475
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £293.72k £364.69k £373.76k £351.71k £299.84k
Cyfanswm gwariant £324.14k £300.50k £339.47k £365.29k £320.16k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £21.92k £80.66k £43.97k £32.15k £11.13k