Ymddiriedolwyr E L M V SHADWELL BASIN PROJECT
Rhif yr elusen: 293475

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elias Roman | Ymddiriedolwr | 14 May 2024 |
|
|
||||
Sue Thomas | Ymddiriedolwr | 11 December 2023 |
|
|
||||
Simon Brown | Ymddiriedolwr | 11 December 2023 |
|
|
||||
Helen Moules | Ymddiriedolwr | 18 December 2019 |
|
|
||||
Stewart Keep | Ymddiriedolwr | 30 December 2017 |
|
|||||
DANIEL ABEL | Ymddiriedolwr | 20 June 2011 |
|
|
||||
PENNY BRUCE-WALKER - Vice Chair | Ymddiriedolwr | 19 November 2007 |
|
|
||||
THOMAS NATHANIEL HENDERSON | Ymddiriedolwr | 14 September 1992 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.