Hanes ariannol ST LUKE'S OXFORD
Rhif yr elusen: 293522
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.97m | £3.25m | £3.49m | £3.91m | £4.62m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.77m | £3.32m | £3.74m | £3.73m | £4.28m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £229.56k | £239.76k | £85.94k | £95.98k | £60.30k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £162.46k | £0 | £3.71m | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £2.84m | £3.17m | £0 | £4.55m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £14.47k | £13.18k | £4.35k | £0 | £593 | |
|
Incwm - Arall | £50.28k | £2.18k | £221.22k | £100.84k | £13.57k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.74m | £3.29m | £3.74m | £3.72m | £4.27m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £38.00k | £33.76k | £0 | £9.64k | £12.58k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £5.43k | £8.60k | £256.03k | £475.44k | £673.29k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.