Hanes ariannol NEWPIER CHARITY LIMITED

Rhif yr elusen: 293686
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £561.61k £630.63k £677.00k £588.55k £565.85k
Cyfanswm gwariant £622.46k £622.21k £618.95k £694.25k £517.88k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £174.56k £71.05k £143.50k £153.90k £145.00k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Gwaddolion £174.56k £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £387.02k £556.63k £533.50k £434.65k £420.85k
Incwm - Arall £24 £2.96k £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £71.05k £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £142.25k £76.99k £618.95k £694.25k £517.88k
Gwariant - Ar godi arian £480.21k £478.02k £0 £0 £0
Gwariant - Llywodraethu £22.39k £45.79k £59.25k £46.51k £42.36k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £499.60k £590.36k £430.85k
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £67.20k £0 £0 £0