ymddiriedolwyr British Friends of Quaker Council for European Affairs
Rhif yr elusen: 293776
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keith Malcolm Archer | Ymddiriedolwr | 28 April 2023 |
|
|
||||
William Edward Becher | Ymddiriedolwr | 28 April 2023 |
|
|||||
Martin Ford | Ymddiriedolwr | 01 October 2020 |
|
|||||
Elspeth Lesley Wollen | Ymddiriedolwr | 02 May 2020 |
|
|
||||
John Edward Crosfield | Ymddiriedolwr | 16 May 2019 |
|
|
||||
Susan Florence Myers | Ymddiriedolwr | 02 April 2019 |
|
|||||
Marcia Caroline Winstanley | Ymddiriedolwr | 12 December 2018 |
|
|
||||
Martin James Hughes | Ymddiriedolwr | 29 November 2018 |
|
|||||
Rebecca Gumbrell-McCormick | Ymddiriedolwr | 19 February 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.