MAPLE LEAF TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Trustees of the Maple Leaf Trust organize a variety of fundraising events (annual dinner and auction etc.) to help raise funds for its two charitable causes: scholarships for Canadian graduate students studying in the UK and financial assistance for needy Canadian WWII veterans or their surviving spouses who are living in the UK.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
20 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Cymru A Lloegr
- Yr Alban
Llywodraethu
- 06 Hydref 2015: y derbyniwyd cronfeydd gan 1105941 CANADA HOUSE ARTS TRUST
- 17 Ebrill 1986: Cofrestrwyd
- MAPLE LEAF BALL TRUST (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROBERT JAMES BRANT | Cadeirydd | 24 June 2019 |
|
|||||
Courtney Lay | Ymddiriedolwr | 11 December 2019 |
|
|
||||
Ashley Gallant | Ymddiriedolwr | 01 July 2019 |
|
|||||
Douglas Ray McPhee | Ymddiriedolwr | 14 May 2018 |
|
|
||||
Scott Daniel McVittie | Ymddiriedolwr | 14 May 2018 |
|
|
||||
JENNIFER TRIPP BLACK | Ymddiriedolwr | 22 November 2016 |
|
|
||||
JERRY DEL MISSIER | Ymddiriedolwr | 06 May 2015 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £324.83k | £17.86k | £31.42k | £420.50k | £11.96k | |
|
Cyfanswm gwariant | £244.64k | £98.89k | £107.54k | £316.88k | £120.05k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 19 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 30 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 30 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 31 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 31 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 25 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 31 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 31 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 12/03/1986 AS AMENDED ON 12/10/2004 AS AMENDED BY DEED DATED 08/03/2011
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE POVERTY,DISTRESS AND SICKNESS AND TO ADVANCE EDUCATION FOR THE PUBLIC BENEFIT AND,IN PARTICULAR, FOR PERSONS OF CANADIAN ORIGIN AND THEIR FAMILIES,SPECIAL REGARD BEING GIVEN TO THE RELIEF OF NEED AMONG FORMER CANADIAN SERVICEMEN AND THEIR DEPENDANTS WHO ARE ALSO IN NEED RESIDENT IN THE UNITED KINGDOM.
Maes buddion
UNITED KINGDOM
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
MAPLE LEAF TRUST
Canadian High Commission
Canada House
5 Trafalgar Square
LONDON
SW1Y 5BJ
- Ffôn:
- 02079303889
- E-bost:
- info@mapleleaftrust.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window