ymddiriedolwyr MILESTONES TRUST
Rhif yr elusen: 294377
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donald Edward Nordberg | Cadeirydd | 26 March 2018 |
|
|||||
Janet Rosemary Lawry | Ymddiriedolwr | 26 September 2023 |
|
|||||
Paula Clara Lock | Ymddiriedolwr | 26 September 2023 |
|
|
||||
Shamraz Ullah Begum | Ymddiriedolwr | 27 September 2022 |
|
|
||||
Daniel Frederick Elder | Ymddiriedolwr | 27 September 2022 |
|
|
||||
Neil Graham Baines-Thomas | Ymddiriedolwr | 27 September 2022 |
|
|
||||
Professor David Boateng Sarpong | Ymddiriedolwr | 13 December 2021 |
|
|||||
Timothy Simon Jenkinson | Ymddiriedolwr | 29 March 2021 |
|
|
||||
Susan Joy Jones | Ymddiriedolwr | 16 November 2020 |
|
|
||||
Susan Sturgis Cummings | Ymddiriedolwr | 14 September 2020 |
|
|
||||
David Daniel Wilson | Ymddiriedolwr | 06 February 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.