Hanes ariannol SOUTH WEST AREA COMMITTEE OF THE NATIONAL FEDERATION OF YOUNG FARMERS' CLUBS

Rhif yr elusen: 294649
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (279 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2019 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023
Cyfanswm Incwm Gros £42.99k £43.66k £8.38k £76.95k £77.19k
Cyfanswm gwariant £45.01k £30.32k £24.85k £72.61k £78.34k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A