Hanes ariannol GREAT CHART AND SINGLETON PLAYGROUP
Rhif yr elusen: 295122
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £129.39k | £127.93k | £147.01k | £129.35k | £149.46k | |
|
Cyfanswm gwariant | £123.04k | £124.46k | £135.64k | £132.16k | £139.76k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £104.31k | £111.83k | £114.16k | £101.00k | £109.78k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £7.00k | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.