Hanes ariannol THE KELMARSH TRUST
Rhif yr elusen: 295154
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.20m | £1.08m | £1.13m | £1.21m | £1.07m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.25m | £1.03m | £849.83k | £1.01m | £1.17m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £90.41k | £274.70k | £4.91k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £112.92k | £1.43k | £0 | £0 | £15.78k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £301.01k | £272.20k | £20.82k | £230.84k | £323.45k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £219.93k | £222.69k | £507.02k | £382.89k | £100.58k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £458.12k | £461.51k | £502.98k | £500.00k | £511.63k | |
|
Incwm - Arall | £105.12k | £125.14k | £102.56k | £98.71k | £120.56k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £790.21k | £714.72k | £666.21k | £696.88k | £728.13k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £353.97k | £277.99k | £183.61k | £316.21k | £445.96k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £42.13k | £28.14k | £15.22k | £19.13k | £22.78k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £142.69k | £180.05k | £154.40k | £211.53k | £297.11k | |
|
Gwariant - Arall | £101.77k | £37.98k | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.