Hanes ariannol THE ROYAL ENGINEERS MUSEUM
Rhif yr elusen: 295173
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £691.35k | £784.46k | £835.66k | £1.08m | £634.54k | |
|
Cyfanswm gwariant | £738.57k | £815.39k | £796.41k | £2.62m | £793.94k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £228.28k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £508.05k | £592.36k | £720.09k | £754.56k | £482.55k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £131.06k | £139.55k | £62.11k | £94.28k | £117.11k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £52.24k | £52.56k | £53.46k | £41.43k | £32.49k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £194.45k | £2.39k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £13.00k | £79.17k | £79.17k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £706.32k | £785.41k | £771.55k | £2.59m | £750.17k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £32.24k | £29.98k | £24.85k | £28.12k | £43.77k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.