Dogfen lywodraethu AGE CONCERN VERWOOD
Rhif yr elusen: 295369
Elusen a dynnwyd
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 1ST MAY 1986 AS AMENDED 24TH SEPTEMBER 1986, AMENDED 11 JUNE 1999 AS AMENDED 16 MAY 2002 as amended on 08 Mar 2022
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE RELIEF OF ELDERLY PEOPLE IN ANY MANNER WHICH IS NOW, OR HEREAFTER MAY BE DEEMED BY LAW TO BE CHARITABLE IN AND AROUND VERWOOD (HEREINAFTER CALLED "THE AREA OF BENEFIT")
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
IN AND AROUND VERWOOD
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.