Hanes ariannol THE SYLVIA TAYLOR CHARITABLE TRUST

Rhif yr elusen: 295542
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022
Cyfanswm Incwm Gros £0 £0 £0 £0 £0
Cyfanswm gwariant £26.65k £35.50k £26.76k £22.00k £24.25k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A