CHARITY OF WILLIAM WESTLEY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Trustees shall apply the income in promoting the education of young persons resident in Whittlesford either by providing such special benefits of any kind not normally provided by the local education authority for the William Westley School as may from time to time be agreed between the Trustees and the Governors of the School or in such other ways as the Trustees think fit.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Swydd Gaergrawnt
Llywodraethu
- 10 Ebrill 1987: Cofrestrwyd
- 09 Medi 2013: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
- 05 Hydref 2013: Re-registered
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Olivia Mary Kana Coles | Cadeirydd | 10 August 2019 |
|
|
||||
PROFESSOR JOHN STANLEY HILL GASTON | Ymddiriedolwr | 01 January 2024 |
|
|||||
Hannah Catherine Gavin | Ymddiriedolwr | 05 July 2022 |
|
|
||||
Chloe Felicia Landucci | Ymddiriedolwr | 29 June 2022 |
|
|
||||
Dr Lionel Ginsberg | Ymddiriedolwr | 05 May 2017 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.13k | £731 | £1.23k | £999 | £1.48k | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £5.14k | £821 | £917 | £1.86k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 18 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 03 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 26 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 26 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 29 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME OF 7TH AUGUST 1986
Gwrthrychau elusennol
(1) A YEARLY SUM OF 75P TO THE VICAR OR PRIEST IN CHARGE FOR THE TIME BEING OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST MARY AND ST ANDREW, WHITTLESFORD FOR PREACHING A SERMON IN THAT ECCESIASTICAL PARISH ON THE SUNDAY NEAREST THE 13TH JULY IN EACH YEAR. (2) PROMOTING THE EDUCATION OF YOUNG PERSONS RESIDENT IN WHITTLESFORD EITHER BY PROVIDING SUCH SPECIAL BENEFITS OF ANY KIND NOT NORMALLY PROVIDED BY THE LOCAL EDUCATION AUTHORITY FOR THE WILLIAM WESTLEY SCHOOL AS MAY FROM TIME TO TIME BE AGREED BETWEEN THE TRUSTEES AND THE GOVERNORS OR THE SCHOOL AFTER CONSULTATION WITH THE SAID AUTHORITY OR IN SUCH OTHER WAYS AS THE TRUSTEES THINK FIT. IN ALLOCATING BENEFITS IN ACCORDANCE WITH THE PROVISIONS OF THE LAST PRECEDING SUB-CLAUSE THE TRUSTEES SHALL HAVE REGARD FOR THE PROMOTION OF EDUCATION IN ACCORDANCE WITH THE PRINCIPLES AND DOCTRINES OF THE CHURCH OF ENGLAND.
Maes buddion
WHITTLESFORD
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
10 ASCHAM LANE
WHITTLESFORD
CAMBRIDGE
CB22 4NT
- Ffôn:
- 01223832176
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window