Hanes ariannol BRAIN TUMOUR RESEARCH CAMPAIGN

Rhif yr elusen: 295895
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £426.36k £165.86k £329.14k £176.89k £211.26k
Cyfanswm gwariant £149.28k £312.70k £287.31k £270.80k £221.08k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A