Hanes ariannol THE G D HERBERT CHARITABLE TRUST

Rhif yr elusen: 295998
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 05/04/2020 05/04/2021 05/04/2022 05/04/2023 05/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £58.20k £49.41k £53.08k £63.48k £68.31k
Cyfanswm gwariant £97.28k £106.27k £113.79k £111.91k £122.41k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A