Hanes ariannol CONSUMERS' ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 296072
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £101.96m | £91.17m | £88.87m | £86.67m | £87.42m | |
|
Cyfanswm gwariant | £99.56m | £83.49m | £84.62m | £84.86m | £86.20m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £98.61m | £90.48m | £88.05m | £85.54m | £83.62m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £208.00k | £266.00k | £289.00k | £324.00k | £162.00k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £535.00k | £401.00k | £425.00k | £459.00k | £506.00k | |
|
Incwm - Arall | £2.61m | £26.00k | £108.00k | £353.00k | £3.14m | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £23.56m | £21.91m | £23.55m | £22.20m | £22.50m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £76.00m | £61.58m | £61.07m | £62.67m | £63.70m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £768.00k | £760.00k | £840.00k | £764.00k | £896.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £141.00k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £46.00k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.