Hanes ariannol THE PRIVY PURSE CHARITABLE TRUST
Rhif yr elusen: 296079
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £825.93k | £795.84k | £98.43k | £177.75k | £849.54k | |
|
Cyfanswm gwariant | £665.65k | £634.68k | £693.83k | £675.50k | £634.73k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £744.48k | £699.21k | N/A | N/A | £629.59k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £81.45k | £96.63k | N/A | N/A | £219.95k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £639.89k | £605.21k | N/A | N/A | £626.77k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £25.76k | £29.48k | N/A | N/A | £7.96k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £6.14k | £4.49k | N/A | N/A | £7.58k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £633.75k | £600.72k | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £25.76k | £29.48k | N/A | N/A | £7.96k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | N/A | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.