Hanes ariannol WELLFIELD TRUST

Rhif yr elusen: 296205
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £73.83k £66.48k £74.39k £74.78k £75.62k
Cyfanswm gwariant £68.06k £61.69k £72.36k £76.15k £66.11k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £2.00k N/A N/A