Ymddiriedolwyr WELLFIELD TRUST
Rhif yr elusen: 296205

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marylyn Susan McLaren | Cadeirydd | 13 December 2013 |
|
|
||||
Laxmikant Hirani | Ymddiriedolwr | 09 January 2024 |
|
|
||||
David Young | Ymddiriedolwr | 10 May 2022 |
|
|
||||
Jeanette Bayford | Ymddiriedolwr | 10 May 2022 |
|
|
||||
Gareth Frederick Aicken | Ymddiriedolwr | 08 March 2022 |
|
|
||||
Debbie MacCormick | Ymddiriedolwr | 10 March 2020 |
|
|||||
Tara Lyons | Ymddiriedolwr | 12 September 2017 |
|
|
||||
Linda Mendez | Ymddiriedolwr | 12 January 2016 |
|
|
||||
Howard Brown | Ymddiriedolwr | 10 March 2015 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.