ymddiriedolwyr LINK HOUSE TRUST
Rhif yr elusen: 296226
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (3 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrew James Keiller | Cadeirydd | 25 October 2013 |
|
|||||||
Rev Dr IAN GEOFFREY SILK | Ymddiriedolwr | 07 December 2022 |
|
|||||||
Patricia Johnston | Ymddiriedolwr | 17 December 2019 |
|
|
||||||
Rev Dr Jonathan Holmes | Ymddiriedolwr | 05 June 2018 |
|
|
||||||
Anne Jarvis | Ymddiriedolwr | 01 March 2018 |
|
|||||||
Dr Paul Anderson | Ymddiriedolwr | 01 March 2017 |
|
|||||||
STUART ANDERSON | Ymddiriedolwr | 12 December 2014 |
|
|
||||||
ANGELA PALMER | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.