Hanes ariannol LIGHTHOUSE ARTS AND TRAINING LTD
Rhif yr elusen: 296404
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (9 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £451.54k | £488.43k | £527.15k | £527.02k | £359.01k | |
|
Cyfanswm gwariant | £495.61k | £503.06k | £435.38k | £507.17k | £407.47k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £56.02k | £12.31k | £121.62k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | £356.08k | £211.85k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | £13.70k | £22.60k | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | £9.00k | £133.45k | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | £148.38k | £159.12k | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | £135.60k | £263.42k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £299.78k | £100.24k | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | £4.90k | £4.90k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | £0 | £143.51k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.