ymddiriedolwyr LIGHTHOUSE ARTS AND TRAINING LTD
Rhif yr elusen: 296404
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (9 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jennifer Lloyd | Cadeirydd | 16 February 2022 |
|
|
||||
Judith Ricketts | Ymddiriedolwr | 16 February 2022 |
|
|
||||
Ju Row Farr | Ymddiriedolwr | 16 February 2022 |
|
|
||||
Rebecca Groves | Ymddiriedolwr | 09 July 2020 |
|
|
||||
Sarah Naomi Lee | Ymddiriedolwr | 09 July 2020 |
|
|||||
Laura Wade | Ymddiriedolwr | 09 July 2020 |
|
|
||||
Michael Cole | Ymddiriedolwr | 13 February 2020 |
|
|
||||
Elliott Cushnie | Ymddiriedolwr | 11 September 2018 |
|
|
||||
Antonia Blocker | Ymddiriedolwr | 01 May 2015 |
|
|||||
Tony Pilgrim | Ymddiriedolwr | 01 March 2015 |
|
|
||||
ANTONY GOSTYN | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.