Hanes ariannol SIDCOT SCHOOL
Rhif yr elusen: 296491
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £10.54m | £10.38m | £10.61m | £12.34m | £14.06m | |
|
Cyfanswm gwariant | £10.22m | £10.22m | £10.70m | £11.55m | £12.76m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £71.43k | £270.80k | £379.05k | £111.26k | £889.69k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £578.94k | £315.32k | £342.63k | £181.34k | £331.37k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £9.67m | £9.04m | £9.64m | £12.00m | £12.71m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £62.74k | £53.00k | £51.85k | £44.96k | £126.98k | |
|
Incwm - Arall | £155.51k | £696.45k | £199.71k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £171.00k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £9.63m | £9.64m | £10.19m | £11.51m | £12.66m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £586.49k | £17.61k | £480.01k | £38.43k | £96.94k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £13.70k | £2.19k | £361 | £0 | £104.70k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £11.22k | £11.64k | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £562.33k | £25.92k | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.