Dogfen lywodraethu SUFFOLK PROVINCIAL GRAND CHAPTER CHARITY
Rhif yr elusen: 296688
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 03/07/1986 AS AMENDED ON 10/05/2012 as amended on 10 May 2018 as amended on 10 May 2018 as amended on 11 May 2023 as amended on 09 May 2024
Gwrthrychau elusennol
TO RECEIVE SUBSCRIPTIONS, DONATIONS AND BEQUESTS AND TO MAKE DONATIONS TO CHARITIES REGISTERED WITH THE CHARITY COMMISSION, ANY ORGANISATION ESTABLISHED SOLELY FOR CHARITABLE PURPOSES AND TO APPLY FUNDS FOR THE BENEFIT AND RELIEF OF INDIVIDUALS, IN SUCH WAYS AS THE COMMITTEE SHALL DECIDE
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.