Dogfen lywodraethu DOMESTIC VIOLENCE AND ABUSE SERVICE (SOUTH AND WEST DEVON)
Rhif yr elusen: 296833
Elusen a dynnwyd
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 20 JANUARY 1987 AS AMENDED BY DEEDS DATED 18 MAY 1989, 13 NOVEMBER 1999 AND 11 MARCH 2009, AND SCHEME DATED 31 JULY 2003.
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CHARITY SHALL BE THE RELIEF OF POVERTY AND THE RELIEF OF PHYSICAL OR MENTAL DISTRESS AMONGST PEOPLE AFFECTED BY DOMESTIC VIOLENCE AND ABUSE. THIS WILL INCLUDE PEOPLE WHO HAVE SUFFERED ABUSE IN THE CONTEXT OF INTIMATE OR FAMILY RELATIONSHIPS AND THE CHILDREN, FAMILY AND FRIENDS OF SUCH PEOPLE.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.