Hanes ariannol BUTCHERS' AND DROVERS' CHARITABLE INSTITUTION
Rhif yr elusen: 296990
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2009 | 31/12/2010 | 31/12/2011 | 31/12/2012 | 31/12/2013 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £511.25k | £817.11k | £745.37k | £671.17k | £796.85k | |
|
Cyfanswm gwariant | £310.92k | £521.33k | £556.01k | £581.24k | £601.10k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £3.62k | £18.28k | £4.94k | £3.74k | £760 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £134.75k | £424.15k | £329.52k | £253.33k | £365.64k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £39.00k | £39.02k | £35.61k | £31.20k | £24.10k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £333.87k | £335.66k | £375.29k | £382.90k | £406.36k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £241.00k | £260.83k | £236.70k | £270.29k | £216.07k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £15.94k | £18.82k | £20.74k | £25.04k | £30.31k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £11.59k | £14.26k | £15.82k | £17.33k | £18.82k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.