ymddiriedolwyr CONGREGATIONAL AND GENERAL CHARITABLE TRUST
Rhif yr elusen: 297013
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Colin Bones | Ymddiriedolwr | 05 December 2023 |
|
|
||||||||||
Dr ANDREW HAMNETT | Ymddiriedolwr | 02 March 2023 |
|
|||||||||||
Rev David Grosch-Miller | Ymddiriedolwr | 01 October 2019 |
|
|
||||||||||
SUSAN AUSTIN | Ymddiriedolwr | 26 June 2019 |
|
|||||||||||
Rev RICHARD IAN TURNBULL | Ymddiriedolwr | 26 September 2018 |
|
|||||||||||
Alastair Charles Forsyth | Ymddiriedolwr | 05 June 2018 |
|
|
||||||||||
REVEREND DAVID GEORGE COOTE | Ymddiriedolwr | 13 June 2017 |
|
|||||||||||
Rev PAMELA WARD | Ymddiriedolwr | 21 October 2013 |
|
|
||||||||||
MARGARET ATKINSON | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.