DANENBERG OBERLIN-IN-LONDON PROGRAM
Rhif yr elusen: 297071
Elusen a dynnwyd
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Higher education, first degree level.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2020
Cyfanswm incwm: £173,323
Cyfanswm gwariant: £137,185
Codi arian
Nid yw'r elusen hon yn codi arian gan y cyhoedd.
Masnachu
Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.
Taliadau i ymddiriedolwyr
Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.
Beth, pwy, sut, ble
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
- Addysg/hyfforddiant
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
- Plant/pobl Ifanc
- Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
Hanes cofrestru:
- 28 Mehefin 1991: Cofrestrwyd
- 04 Chwefror 2022: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Math o sefydliad:
Charitable company
Enwau eraill:
- DANENBERG LONDON PROGRAM (Enw gwaith)
- OBERLIN COLLEGE - THE DANENBERG PROGRAM (Enw gwaith)
- OBERLIN LONDON PROGRAM (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
- Buddiannau croes
- Rheoli risg
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2016 | 30/06/2017 | 30/06/2018 | 30/06/2019 | 30/06/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £126.16k | £152.59k | £153.29k | £134.91k | £173.32k | |
|
Cyfanswm gwariant | £131.59k | £145.15k | £147.87k | £148.83k | £137.19k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2021 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2021 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2020 | 09 Ebrill 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2020 | 09 Ebrill 2021 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2019 | 13 Mawrth 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2019 | 13 Mawrth 2020 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2018 | 28 Chwefror 2019 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2018 | 28 Chwefror 2019 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y'i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 1 DECEMBER 1986
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT OF EDUCATION PARTICULARLY BY THE STUDY OF BRITISH SOCIETY AND THE HISTORY, PUBLIC AFFAIRS AND CULTURE OF GREAT BRITAIN.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Oedd y dudalen hon yn ddefnyddiol?
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window