ymddiriedolwyr THE GUIDE ASSOCIATION SOMERSET
Rhif yr elusen: 297324
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeanette Barnes | Ymddiriedolwr | 01 February 2024 |
|
|
||||||
Jenny Coburn | Ymddiriedolwr | 01 May 2023 |
|
|
||||||
Tamsin Wetherall | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|
||||||
Kelly Pope | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|
||||||
Ruth Forbes | Ymddiriedolwr | 02 August 2021 |
|
|
||||||
LINDA CARRINGTON | Ymddiriedolwr | 10 May 2021 |
|
|||||||
Linda Sully | Ymddiriedolwr | 28 March 2021 |
|
|||||||
Jill Tompkins | Ymddiriedolwr | 10 April 2020 |
|
|
||||||
Janet Shackleton | Ymddiriedolwr | 19 February 2020 |
|
|||||||
Angela Brooks | Ymddiriedolwr | 15 February 2019 |
|
|||||||
Beverley Osborne | Ymddiriedolwr | 12 April 2018 |
|
|||||||
Sandra Verrier | Ymddiriedolwr | 23 January 2016 |
|
|||||||
CLAIRE EDMONDS | Ymddiriedolwr | 07 November 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.