Hanes ariannol SHEPPEY HOSPITAL LEAGUE OF FRIENDS TRUST

Rhif yr elusen: 298124
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (11 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £54.85k £24.43k £14.41k £29.97k £40.55k
Cyfanswm gwariant £49.65k £24.99k £19.92k £23.82k £35.19k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A