Ymddiriedolwyr THE CORNWALL BEEKEEPERS' ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 298470

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
16 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clair Harwood | Cadeirydd | 26 March 2022 |
|
|
||||
Carolyn Ann Forsyth | Ymddiriedolwr | 05 April 2025 |
|
|
||||
Chris Marshall | Ymddiriedolwr | 05 April 2025 |
|
|
||||
Malcolm Arthur Day | Ymddiriedolwr | 06 April 2024 |
|
|||||
Robin Martin | Ymddiriedolwr | 06 April 2024 |
|
|
||||
Stephen John Carter | Ymddiriedolwr | 25 March 2023 |
|
|
||||
Clive Grainger | Ymddiriedolwr | 25 March 2023 |
|
|
||||
Neill John Darling | Ymddiriedolwr | 25 March 2023 |
|
|
||||
Martin Falkner | Ymddiriedolwr | 25 March 2023 |
|
|
||||
Dale Philip Wood | Ymddiriedolwr | 25 March 2023 |
|
|
||||
Paul Richard Hine | Ymddiriedolwr | 26 March 2022 |
|
|
||||
Margaret Singh | Ymddiriedolwr | 25 March 2021 |
|
|
||||
Mary Ann Hardman | Ymddiriedolwr | 16 March 2019 |
|
|
||||
Geoffrey Barrington Hardman | Ymddiriedolwr | 16 March 2019 |
|
|
||||
Vanessa Janet Tyler | Ymddiriedolwr | 01 January 2019 |
|
|
||||
Anthony Godden | Ymddiriedolwr | 10 March 2018 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.