Hanes ariannol FRIENDS OF BROMPTON CEMETERY
Rhif yr elusen: 298605
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2013 | 31/10/2014 | 31/10/2015 | 31/10/2016 | 31/10/2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £8.02k | £8.74k | £12.62k | £445.98k | £39.29k | |
|
Cyfanswm gwariant | £12.78k | £6.70k | £13.42k | £9.05k | £18.34k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £2.96k | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.