ymddiriedolwyr THE AYLSHAM AGRICULTURAL SHOW ASSOCIATION LIMITED
Rhif yr elusen: 298673
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robert James Matthew Mitchell | Cadeirydd | 16 January 2023 |
|
|
||||
HENRY JAMES HUNTER SWANN | Ymddiriedolwr | 15 January 2024 |
|
|
||||
WILLIAM ROBERT ELWOOD HAIRE | Ymddiriedolwr | 15 January 2024 |
|
|
||||
EMILY PHILIPPA HARROD | Ymddiriedolwr | 15 January 2024 |
|
|
||||
MICHELLE JANE RITCHIE | Ymddiriedolwr | 16 January 2023 |
|
|
||||
STEPHEN PETER HOOD | Ymddiriedolwr | 16 January 2023 |
|
|
||||
Fiona Jayne Hunter | Ymddiriedolwr | 16 January 2023 |
|
|||||
CHARLOTTE GURNEY | Ymddiriedolwr | 21 January 2020 |
|
|
||||
WILLIAM EDWARD CECIL de FEYTER | Ymddiriedolwr | 21 January 2020 |
|
|
||||
ROGER DOUGLAS LONG | Ymddiriedolwr | 21 January 2020 |
|
|
||||
JOANNE ALISON COXFORD | Ymddiriedolwr | 17 January 2017 |
|
|
||||
ROBERT HARVEY NORMAN | Ymddiriedolwr | 17 January 2017 |
|
|
||||
DAVID ALFRED HITCHAM BEM | Ymddiriedolwr | 21 January 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.