Hanes ariannol MOTABILITY
Rhif yr elusen: 299745
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £428.67m | £6.80m | £10.19m | £183.75m | £240.39m | |
|
Cyfanswm gwariant | £37.64m | £74.87m | £61.96m | £86.70m | £129.02m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £312.00k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £279.00k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £415.51m | £1.05bn | £92.00k | £170.18m | £200.26m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £540.00k | £467.00k | £423.00k | £688.00k | £723.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £9.33m | £312.00k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £1.05bn | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £3.28m | £5.95m | £9.17m | £12.87m | £39.41m | |
|
Incwm - Arall | £8.00k | £0 | £508.00k | £10.00k | £4.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £47.25k | £52.23k | £70.11k | £175.81k | £253.06k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £36.94m | £73.47m | £55.06m | £77.59m | £113.26m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £403.00k | £1.40m | £6.90m | £9.11m | £15.76m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £716.00k | £623.00k | £494.00k | £401.00k | £752.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £800.00k | £3.59m | £3.42m | £14.61m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £1.26m | £6.22m | £7.68m | £14.02m | |
|
Gwariant - Arall | £301.00k | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.